Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lone Hegaard Andersen | 01.01.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Martin Kolind Bertelsen | 18.08.2023 | 31.12.2023 | direktør |
Lone Hegaard Andersen | 18.08.2023 | 18.08.2023 | direktør |
Kenneth Steenbjerg | 01.08.2022 | 18.08.2023 | direktør |
Poul Martin Kolind Bertelsen | 01.05.2022 | 31.07.2022 | direktør |
Charlotte Dinnie Jensen | 01.01.2017 | 30.04.2022 | direktør |
Morten Paulsen | 28.08.2014 | 31.12.2016 | direktør |
Poul Martin Kolind Bertelsen | 28.08.2014 | 28.08.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Kristian Bretteville Plum | 23.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jim-Martin Alexandar Konstantin Falke-Skjold Wegener Lyngvild | 23.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Morten Paulsen | 23.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Poul Martin Kolind Bertelsen | 23.04.2015 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Trine Randbo Jepsen | 04.05.2023 | 29.04.2024 | bestyrelsesmedlem |