Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerihavnsgade 4, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Bibranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Direktion: Jens Husted Christensen (direktion) (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Hovedbranche: Anden personaleformidling (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Legale ejere: OILFIELD GROUP ApS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Navne: OILFIELD RESOURCES ApS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Stiftere: OILFIELD GROUP ApS, MORTEN STENDERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Legale ejere: OILFIELD GROUP ApS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-09-29 fjernes Legale ejere: OILFIELD GROUP ApS, MORTEN STENDERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er mandskabsudlejning samt salg af konsulentydelser og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-09-03 tilføjes Navne: OILFIELD RESOURCES ApS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-09-02 fjernes Navne: OILFIELD RESSOURCES ApS (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2014-09-01 tilføjes Navne: OILFIELD RESSOURCES ApS (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2014-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-09-03 tilføjes Vedtægter: 2014-09-03 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerihavnsgade 4, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-09-01 tilføjes Bibranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-09-01 tilføjes Direktion: Jens Husted Christensen (direktion) (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden personaleformidling (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-09-01 tilføjes Legale ejere: OILFIELD GROUP ApS, MORTEN STENDERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2014-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-09-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-09-01 tilføjes Stiftere: OILFIELD GROUP ApS, MORTEN STENDERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-17)