Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Ejerskaber |
Den 2017-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ladby Longvej 17, 4700 Næstved (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-29 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-25 fjernes Legale ejere: Alice Johansen (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-25 fjernes Navne: D-J INVEST HOLDING IVS (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-25 fjernes Stiftere: Alice Johansen (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 fjernes Direktion: Alice Johansen (direktion) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2014-11-11 tilføjes Direktion: Alice Johansen (direktion) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2014-11-11 fjernes Direktion: Carsten Djørup Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor investering, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2014-11-11 tilføjes Navne: D-J INVEST HOLDING IVS (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2014-11-10 fjernes Navne: DJØRUP-JOHANSEN INVEST HOLDING IVS (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2014-11-11 tilføjes Vedtægter: 2014-11-11 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2014-09-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2014-09-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-05)
Den 2014-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ladby Longvej 17, 4700 Næstved (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2014-08-29 tilføjes Direktion: Carsten Djørup Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2014-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-29 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2014-08-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-05)
Den 2014-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2014-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2014-08-29 tilføjes Legale ejere: Alice Johansen (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2014-08-29 tilføjes Navne: DJØRUP-JOHANSEN INVEST HOLDING IVS (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2014-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2014-08-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2014-08-29 tilføjes Stiftere: Alice Johansen (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2014-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2014-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2014-08-29 sletter virksomheden Ejerskaber: SONSTED ApS. (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-07-17 sletter virksomheden Ejerskaber: SONSTED ApS. (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-07-21 sletter virksomheden Ejerskaber: SONSTED ApS. (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-07-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Conpago IVS. (offentliggjort 2017-03-01)