Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bent Larsen | 01.09.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Lundberg Borregaard | 19.01.2017 | 31.08.2023 | direktør |
Rene Nyenstad Barclay | 01.09.2014 | 19.05.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bent Larsen | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Allan Klæstrup Styrishave | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Rune Märcher Skov | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Christian Pedersen | 01.09.2023 | formand |