Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2017-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2017-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2017-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rampevej 3, 9600 Aars (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2017-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2017-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-26 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2017-09-04 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2017-09-04 fjernes Navne: ENERGYCODE ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2017-09-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2017-09-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2017-09-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2017-09-04 fjernes Stiftere: Pernille Bruun Kristensen (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2017-09-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-06 fjernes Direktion: Ulrik Dich Madsen (direktion) (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2014-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-19)
Den 2014-08-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-19)
Den 2014-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rampevej 3, 9600 Aars (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2014-08-26 tilføjes Direktion: Ulrik Dich Madsen (direktion) (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2014-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er er reparation og lakering af biler samt anden dermed efter direktørens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2014-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2014-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-26 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2014-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2014-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2014-08-26 tilføjes Navne: ENERGYCODE ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2014-08-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2014-08-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2014-08-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2014-08-26 tilføjes Stiftere: Pernille Bruun Kristensen (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2014-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2014-08-26 tilføjes Vedtægter: 2014-08-26 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2014-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2014-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-08)