Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsør Landevej 620, 4242 Boeslunde (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-28 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Legale ejere: Jørn George Mikkelsen (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Navne: Træ-mo ApS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Reelle ejere: Jørn George Mikkelsen, Anna Mejlsøe Jensen Søe (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Stiftere: Jørn George Mikkelsen (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2023-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2023-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-26)
Den 2023-05-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-08-26)
Den 2023-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-26)
Den 2023-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-09 fjernes Direktion: Jørn George Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-01-31 tilføjes Reelle ejere: Anna Mejlsøe Jensen Søe (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2021-03-02 tilføjes Navne: Træ-mo ApS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2021-03-01 fjernes Navne: FADØLSKUSKEN ApS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-02 tilføjes Vedtægter: 2021-03-02 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-21 fjernes Direktion: Anna Mejlsøe Jensen Søe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-09 tilføjes Direktion: Anna Mejlsøe Jensen Søe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-29 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2014-08-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-01)
Den 2014-08-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-01)
Den 2014-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsør Landevej 620, 4242 Boeslunde (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2014-08-28 tilføjes Direktion: Jørn George Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel-, transport- og håndværkervirksomhed samt anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2014-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2014-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-28 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2014-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2014-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2014-08-28 tilføjes Legale ejere: Jørn George Mikkelsen (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2014-08-28 tilføjes Navne: FADØLSKUSKEN ApS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2014-08-28 tilføjes Reelle ejere: Jørn George Mikkelsen (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2014-08-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2014-08-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2014-08-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2014-08-28 tilføjes Stiftere: Jørn George Mikkelsen (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2014-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Vedtægter: 2014-08-28 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2014-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2014-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-09)