Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Hvidhvask | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ternemosen 10, 2670 Greve (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-27 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-27 fjernes Direktion: Søren Lund Kiebe (adm. dir) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-28 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-27 fjernes Hjemmeside: www.cofl.dk (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-27 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-27 fjernes Kontaktoplysninger: sk@nordicpeoplegroup.dk (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-27 fjernes Legale ejere: Nordic People Group ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-27 fjernes Navne: Circle of Leadership ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-27 fjernes Reelle ejere: Søren Lund Kiebe (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-27 fjernes Stiftere: Nordic People Group ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ternemosen 10, 2670 Greve (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyskenstræde 12, 1., 1207 København K (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: sk@nordicpeoplegroup.dk (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-02-08 fjernes Kontaktoplysninger: soren@cofl.dk (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-09-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyskenstræde 12, 1., 1207 København K (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyskenstræde 12, 2., 1207 København K (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 tilføjes Hjemmeside: www.cofl.dk (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: soren@cofl.dk (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-02-24 fjernes Kontaktoplysninger: academy@resources.dk (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-12-17 tilføjes Reelle ejere: Søren Lund Kiebe (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2019-12-16 fjernes Reelle ejere: Søren Lund Kiebe (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 fjernes Legale ejere: Ulrik Blinkenberg (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Ulrik Blinkenberg, Nordic People Group ApS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: KIEBE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Lund Kiebe (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Søren Lund Kiebe (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Legale ejere: KIEBE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2017-02-01 fjernes Legale ejere: Nordic People Group ApS (offentliggjort 2017-02-12)
Den 2017-02-01 tilføjes Navne: Circle of Leadership ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Vedtægter: 2017-02-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-01-31 fjernes Navne: RESOURCES ACADEMY ApS (offentliggjort 2017-02-12)
Den 2016-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2016-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-11-30 tilføjes Vedtægter: 2016-11-30 (offentliggjort 2017-02-12)
Den 2016-11-30 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-30 fjernes Direktion: Mads Carsten Haaber Walbom (direktion) (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2014-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyskenstræde 12, 2., 1207 København K (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2014-08-28 tilføjes Direktion: Mads Carsten Haaber Walbom (direktion) (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2014-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med salg af kursus og undervisning samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2014-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2014-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-28 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2014-08-28 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2014-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2014-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2014-08-28 tilføjes Kontaktoplysninger: academy@resources.dk (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2014-08-28 tilføjes Legale ejere: Nordic People Group ApS (offentliggjort 2017-02-12)
Den 2014-08-28 tilføjes Navne: RESOURCES ACADEMY ApS (offentliggjort 2017-02-12)
Den 2014-08-28 tilføjes Reelle ejere: Søren Lund Kiebe (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2014-08-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2014-08-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2014-08-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2014-08-28 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2014-08-28 tilføjes Stiftere: Nordic People Group ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2014-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2014-08-28 tilføjes Vedtægter: 2014-08-28 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2014-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2014-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-01)