Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Hovedbranche | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-14 tilføjes Legale ejere: Soroka Holding ApS (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-14 fjernes Legale ejere: Lioudmila Francevna Soroka (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schleppegrellsgade 3, kl., 2200 København N (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Vestergade 1, 1471 København K (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-01 tilføjes Navne: House of Salt ApS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-01 tilføjes Vedtægter: 2021-08-01 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-07-31 fjernes Navne: House of Salt IVS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-07-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Vestergade 1, 1471 København K (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2020-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Fælledvej 16, 4600 Køge (offentliggjort 2020-09-20)
Den 2020-09-21 tilføjes Hjemmeside: www.houseofsalt.dk (offentliggjort 2020-09-20)
Den 2020-09-21 tilføjes Kontaktoplysninger: info@houseofsalt.dk (offentliggjort 2020-09-20)
Den 2020-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 fjernes Revisor: KVALITETSREVISION GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af en direktør . (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-20 tilføjes Vedtægter: 2019-05-20 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-05-15 tilføjes Vedtægter: 2019-05-15 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Navne: House of Salt IVS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-05-14 fjernes Navne: SaltSpa IVS (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2019-05-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-15 tilføjes Revisor: KVALITETSREVISION GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2019-01-01 tilføjes Bestyrelse: Tommy Østergaard (suppleant) (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 fjernes Bestyrelse: Tommy Østergaard (suppleant) (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Bibranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Tommy Østergaard (suppleant) (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 fjernes Direktion: Tommy Østergaard (suppleant) (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er sundhed og velvære (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Lioudmila Francevna Soroka (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Navne: SaltSpa IVS (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Tommy Østergaard, Lioudmila Francevna Soroka (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Tommy Østergaard (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Vedtægter: 2019-01-01 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-01-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 fjernes Direktion: Tommy Østergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-12-31 fjernes Navne: TOMMY Ice Cap IVS (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Tommy Østergaard (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2018-02-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-01 tilføjes Reelle ejere: Tommy Østergaard (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2017-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Fælledvej 16, 4600 Køge (offentliggjort 2020-09-20)
Den 2017-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 70 6.2., 2300 København S (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-08-08 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2017-08-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-08-08 tilføjes Navne: TOMMY Ice Cap IVS (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2017-08-07 fjernes Navne: TOMMY GOLF IVS (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-08-08 tilføjes Vedtægter: 2017-08-08 (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 70 6.2., 2300 København S (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2014-08-07 tilføjes Direktion: Tommy Østergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er eksponering af reklameplads i golfen (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2014-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2014-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500,00 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2014-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Navne: TOMMY GOLF IVS (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2014-08-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2014-08-07 tilføjes Stiftere: Tommy Østergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2014-08-07 tilføjes Vedtægter: 2014-08-07 (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2014-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2014-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)