Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundgade 1, 4., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 fjernes Direktion: Lotte Seneca Hartmann (direktion) (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-25 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 fjernes Kontaktoplysninger: lotteseneca@gmail.com (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 fjernes Legale ejere: Lotte Seneca Hartmann (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 fjernes Navne: ENIL 1 ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 fjernes Reelle ejere: Lotte Seneca Hartmann (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 fjernes Stiftere: SENECA 1 HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-03-09 tilføjes Kontaktoplysninger: lotteseneca@gmail.com (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-03-08 fjernes Kontaktoplysninger: info@ibrenecairo.dk (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundgade 1, 4., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2019-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Reberbansgade 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-06-02)
Den 2019-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2019-05-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-05-11 fjernes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ibrenecairo.dk (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2018-02-08 fjernes Kontaktoplysninger: lotteseneca@gmail.com (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: lotteseneca@gmail.com (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2017-09-27 fjernes Kontaktoplysninger: lsh@compnode.dk (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reberbansgade 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-06-02)
Den 2014-08-25 tilføjes Direktion: Lotte Seneca Hartmann (direktion) (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2014-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2014-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2014-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-25 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2014-08-25 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2014-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2014-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2014-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: lsh@compnode.dk (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2014-08-25 tilføjes Legale ejere: Lotte Seneca Hartmann (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2014-08-25 tilføjes Navne: ENIL 1 ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2014-08-25 tilføjes Reelle ejere: Lotte Seneca Hartmann (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2014-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2014-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2014-08-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2014-08-25 tilføjes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2014-08-25 tilføjes Stiftere: SENECA 1 HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2014-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2014-08-25 tilføjes Vedtægter: 2014-08-25 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2014-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2014-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-07)