Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 tilføjes Bestyrelse: Anders Bonkegaard Bak (formand) (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2022-06-30 tilføjes Direktion: Anders Bonkegaard Bak (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2022-06-30 fjernes Direktion: René Jimmi Bak (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 17, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjergvej 46, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-29 tilføjes Kontaktoplysninger: ssperhverv@gmail.com (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Bonkegaard Bak (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2022-01-01 fjernes Reelle ejere: René Jimmi Bak (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: RENÉ BAK HOLDING ApS (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2021-06-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergvej 46, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2019-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellevadvej 24, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-29 fjernes Direktion: Michael Alexander Bjørkær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-29 tilføjes Legale ejere: RENÉ BAK HOLDING ApS (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2015-12-28 fjernes Legale ejere: RENÉ BAK HOLDING ApS, Michael Alexander Bjørkær, Dennis Ryder Lundqvist (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2015-12-29 tilføjes Reelle ejere: René Jimmi Bak (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellevadvej 24, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2014-08-28 tilføjes Direktion: Michael Alexander Bjørkær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at, drive virksomhed med kontorartikler samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2014-09-08)
Den 2014-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Legale ejere: RENÉ BAK HOLDING ApS, Michael Alexander Bjørkær, Dennis Ryder Lundqvist (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2014-08-28 tilføjes Navne: NEW OFFICE ApS (offentliggjort 2014-08-28)
Den 2014-08-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Stiftere: René Jimmi Bak, Michael Alexander Bjørkær, Dennis Ryder Lundqvist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Vedtægter: 2014-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-08-28)
Den 2014-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)