Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Binavne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Formål | Kapital | ||||
Legale ejere | Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Opløsningsstrussel seneste | Revisor | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2014-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: ROSAGER ApS. (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2015-10-26 sletter virksomheden Ejerskaber: JAZZ'N JUICE ApS. (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-28 tilføjes Binavne: Jazz'n Juice ApS (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2015-12-18 tilføjes Vedtægter: 2015-12-18 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2015-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiolstræde 44, 3. th., 1171 København K (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Alsvej 6, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med besiddelse af kapitalandele i andre selskaber og anden virksomhed, der står i forbindelse hermed samt anden investeringsvirksomhed efter ledelsens valg. (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 62.645,00 (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-10-26 tilføjes Legale ejere: Morten Erik Friis (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2015-10-26 tilføjes Vedtægter: 2015-10-26 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2015-10-23 tilføjes Direktion: Ole Strand Thomsen (direktør) (offentliggjort 2015-10-24)
Den 2015-10-23 fjernes Direktion: Maria Rosager (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-28 tilføjes Vedtægter: 2015-02-28 (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-06-30 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2014-11-11 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-01 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alsvej 6, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2014-07-08 tilføjes Direktion: Maria Rosager (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med besiddelse af kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2014-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2014-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 tilføjes Legale ejere: Maria Rosager (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2014-07-08 tilføjes Navne: M.ROSAGER HOLDING ApS (offentliggjort 2014-08-28)
Den 2014-07-08 tilføjes Reelle ejere: Maria Rosager (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2014-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2014-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2014-07-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-07-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 tilføjes Vedtægter: 2014-07-08 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2014-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-08-28)
Den 2014-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)