Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Ejerskaber | ||||
Direktion | Tegningsregel | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-14 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-10-31 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2014-08-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Hvidevarebutikken Randers Syd ApS. (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2015-10-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Hvidevarebutikken Mega Syd ApS. (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2019-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Morten Hytting Automobiler ApS. (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2022-11-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-06 tilføjes Direktion: Morten Hytting Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Direktion: Morten Hytting Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-08-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jarlsmindevej 46, 8260 Viby J (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Jarlsmindevej 46, 8260 Viby J (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-07 tilføjes Vedtægter: 2019-06-07 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jarlsmindevej 46, 8260 Viby J (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2014-08-20 tilføjes Direktion: Morten Hytting Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2014-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-20 tilføjes Legale ejere: Morten Hytting Christensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-08-20 tilføjes Navne: MORTEN HYTTING HOLDING ApS (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2014-08-20 tilføjes Reelle ejere: Morten Hytting Christensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2014-08-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2014-08-20 tilføjes Stiftere: Morten Hytting Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2014-08-20 tilføjes Vedtægter: 2014-08-20 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2014-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2014-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)