Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gjellerupvej 83, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Bibranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Bibranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Binavne: Seasonsports IVS, Season Sports distribution IVS, Fuglsang & Nørgård Invest IVS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Direktion: Kristian Fuglsang Kjær (direktion) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-07-28 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-29 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Hjemmeside: www.seasonsports.dk (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Kontaktoplysninger: kristian@seasonsports.dk (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Legale ejere: Kristian Fuglsang Kjær, Rasmus Nørgård, Michael Saabye Salling (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Navne: Season Sports IVS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-07-29 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Stiftere: Rasmus Nørgård, Kristian Fuglsang Kjær (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-09-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gjellerupvej 83, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2017-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildholtvej 7, 7500 Holstebro (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-10-11 tilføjes Vedtægter: 2017-10-11 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2017-10-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildholtvej 7, 7500 Holstebro (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjarnøgade 5, 3. 10., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2016-12-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-29 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-07-29 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-07-29 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-07-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-07-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-07-28 fjernes Regnskabs år: --07-28 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-07-28 fjernes Regnskabs år: --07-29 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-06-27 tilføjes Legale ejere: Michael Saabye Salling (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Legale ejere: Kristian Fuglsang Kjær, Rasmus Nørgård (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2015-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjarnøgade 5, 3. 10., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2015-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: De Mezas Vej 10, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-07-31 tilføjes Bibranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2015-07-31 tilføjes Bibranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2015-07-31 tilføjes Binavne: Seasonsports IVS, Season Sports distribution IVS, Fuglsang & Nørgård Invest IVS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2015-07-31 tilføjes Hjemmeside: www.seasonsports.dk (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2015-07-31 tilføjes Kontaktoplysninger: kristian@seasonsports.dk (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2015-07-30 fjernes Kontaktoplysninger: kristian@seasonsports.net (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-07-31 tilføjes Navne: Season Sports IVS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2015-07-30 fjernes Navne: FUGLSANG & NØRGÅRD INVEST IVS (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-07-31 tilføjes Vedtægter: 2015-07-31 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2015-06-30 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2015-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: De Mezas Vej 10, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildholtvej 7, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-03-25 tilføjes Kontaktoplysninger: kristian@seasonsports.net (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2014-12-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2014-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2014-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildholtvej 7, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2014-07-29 tilføjes Direktion: Kristian Fuglsang Kjær (direktion) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-07-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-07-28 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-29 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-07-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2014-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500,00 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-07-29 tilføjes Navne: FUGLSANG & NØRGÅRD INVEST IVS (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2014-07-29 tilføjes Regnskabs år: --07-28 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2014-07-29 tilføjes Regnskabs år: --07-29 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2014-07-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-07-29 tilføjes Stiftere: Rasmus Nørgård, Kristian Fuglsang Kjær (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-07-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-07-29 tilføjes Vedtægter: 2014-07-29 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2014-07-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-22)