Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingvej 28, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-15 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-10-23 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-10-23 fjernes Legale ejere: Deniz Balci (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-10-23 fjernes Navne: Backersvej 140 ApS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-10-23 fjernes ObligatoriskEmail: denizbalciprivat@hotmail.com (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-10-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-10-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-10-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-10-23 fjernes Stiftere: Yunus Balci (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-10-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2016-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2016-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2016-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-06-17 fjernes Bestyrelse: Deniz Balci (formand) (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-06-17 fjernes Direktion: Deniz Balci (adm. dir.) (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2015-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingvej 28, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingvej 28, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes ObligatoriskEmail: denizbalciprivat@hotmail.com (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-10-30 tilføjes Bestyrelse: Deniz Balci (formand) (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2015-10-30 fjernes Bestyrelse: Yunus Bozkurt (formand) (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-10-30 tilføjes Direktion: Deniz Balci (adm. dir.) (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2015-10-30 fjernes Direktion: Yunus Bozkurt (adm. dir) (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-10-30 tilføjes Legale ejere: Deniz Balci (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt drive handel med ejendomme. (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-08-08 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-08-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-08-08 tilføjes Navne: Backersvej 140 ApS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-08-07 fjernes Navne: BALCI HOLDING ApS (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-08-08 tilføjes Vedtægter: 2015-08-08 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2014-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingvej 28, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Bestyrelse: Yunus Bozkurt (formand) (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Direktion: Yunus Bozkurt (adm. dir) (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2014-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2014-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-15 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2014-08-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2014-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2014-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2014-08-15 tilføjes Navne: BALCI HOLDING ApS (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2014-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2014-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2014-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2014-08-15 tilføjes Stiftere: Yunus Balci (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2014-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2014-08-15 tilføjes Vedtægter: 2014-08-15 (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2014-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2014-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-17)