Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Revisor | Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Formål | Tegningsregel | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2022-10-12 sletter virksomheden Ejerskaber: MS-OMICS ApS. (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-12 tilføjes Bestyrelse: Anders Christian Neto de Sousa Grøn (formand) (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-12 fjernes Bestyrelse: Lea Giørtz Johnsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-12 tilføjes Legale ejere: MS-OMICS ApS, Clinical-Microbiomics A/S (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-12 fjernes Legale ejere: BIRKEHEGNET 13 HOLDING ApS, REINHOLDT ENGINEERING ApS, JOST JENSEN & THOMASEN HOLDING A/S, Lea Giørtz Johnsen, Ledertoug Holding ApS, MS-OMICS ApS (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-12 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-12 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-12 fjernes Reelle ejere: Morten Danielsen, Jacob Reinholdt Rasmussen (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 tilføjes Legale ejere: Ledertoug Holding ApS (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2021-10-15 fjernes Legale ejere: Nils Christian Ledertoug, Rolf Burmann Ledertoug (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 76.390,00 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 tilføjes Vedtægter: 2020-11-18 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Bestyrelse: Torben Thomasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygstubben 9, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkehegnet 13, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-24 tilføjes Hjemmeside: www.msomics.com (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 71.390,00 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2018-05-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2018-05-03 tilføjes Legale ejere: BIRKEHEGNET 13 HOLDING ApS, REINHOLDT ENGINEERING ApS, JOST JENSEN & THOMASEN HOLDING A/S, Lea Giørtz Johnsen (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2018-05-02 fjernes Legale ejere: BIRKEHEGNET 13 HOLDING ApS, REINHOLDT ENGINEERING ApS, Lea Giørtz Johnsen (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-03 tilføjes Reelle ejere: Morten Danielsen, Jacob Reinholdt Rasmussen (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2018-05-02 fjernes Reelle ejere: Morten Danielsen (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-03 tilføjes Vedtægter: 2018-05-03 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-15 tilføjes Legale ejere: Nils Christian Ledertoug, Rolf Burmann Ledertoug (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2015-12-14 fjernes Legale ejere: Nils Christian Ledertoug, Rolf Burmann Ledertoug (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-12-09 tilføjes Vedtægter: 2015-12-09 (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bioteknisk virksomhed, herunder teknisk rådgivning om og analyse af biologiske prøver samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-17 tilføjes Vedtægter: 2014-09-17 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2014-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkehegnet 13, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2014-08-22 tilføjes Bestyrelse: Lea Giørtz Johnsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2014-08-22 tilføjes Direktion: Morten Danielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-22 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2014-09-02)
Den 2014-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2014-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-22 tilføjes Kontaktoplysninger: md@ms-omics.com (offentliggjort 2014-09-02)
Den 2014-08-22 tilføjes Legale ejere: Nils Christian Ledertoug, Rolf Burmann Ledertoug, BIRKEHEGNET 13 HOLDING ApS, REINHOLDT ENGINEERING ApS, Lea Giørtz Johnsen (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2014-08-22 tilføjes Navne: MS-OMICS ApS (offentliggjort 2014-08-22)
Den 2014-08-22 tilføjes Reelle ejere: Morten Danielsen (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2014-08-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-08-22 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2014-08-22 tilføjes Stiftere: Rolf Burmann Ledertoug, REINHOLDT ENGINEERING ApS, Nils Christian Ledertoug, Lea Giørtz Johnsen, BIRKEHEGNET 13 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-08-22)
Den 2014-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)