Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Vedtægter | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lufthavnsvej 34-38, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lufthavnsvej 34-38, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2015-02-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CAT AVIATION ApS. (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2016-06-20 sletter virksomheden Ejerskaber: AIRCAT HOLDING ApS. (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-05-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-25 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-05-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-25 tilføjes Vedtægter: 2021-05-25 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2019-08-01 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lufthavnsvej 34-38, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2014-08-19 tilføjes Direktion: Jimmy Arly Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Legale ejere: Jimmy Arly Larsen (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2014-08-19 tilføjes Navne: JAL-AIR HOLDING ApS (offentliggjort 2014-08-22)
Den 2014-08-19 tilføjes Reelle ejere: Jimmy Arly Larsen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2014-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2014-08-19 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2014-08-19 tilføjes Stiftere: Jimmy Arly Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Vedtægter: 2014-08-19 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2014-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-08-22)
Den 2014-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)