Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Trinity | 01.01.2018 | 30.09.2019 | direktør |
Thomas Lindberg | 19.08.2014 | 20.08.2024 | direktør |
Nicklas Anders Kastbjerg | 19.08.2014 | 01.01.2019 | direktør |
Ruben Østergaard | 19.08.2014 | 01.01.2018 | direktør |
Christian Dahl Brøndum | 19.08.2014 | 01.12.2017 | direktør |