Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Daniel Barslund | 22.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Steen Nielsen | 22.11.2022 | formand |
Claus Duevang | 19.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jim Frausing | 19.03.2019 | 16.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Per Kofod | 19.03.2019 | 22.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Barslund | 19.03.2019 | 21.11.2022 | formand |