Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Vedtægter | xbrl | Tegningsregel | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 5., 2300 København S (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Bestyrelse: Jens Otto Hangaard Andersen (formand) (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Binavne: KRAFTVAERK EAST ApS (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Direktion: Rostislav Semenov (direktion) (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-19 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Kontaktoplysninger: otto@kraftvaerk.com (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Legale ejere: KRAFTVAERK GROUP A/S (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Navne: KRAFTVAERK INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes ObligatoriskEmail: otto@ottoa.dk (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Reelle ejere: Jens Otto Hangaard Andersen (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Stiftere: KRAFTVAERK GROUP A/S (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2018-10-05 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2018-10-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-07-02 fjernes Binavne: KRAFTVAERK SOURCING ApS, KRAFTVAERK OUTSOURCING ApS, KRAFTVAERK OFFSHORE ApS (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-06-28 tilføjes Bestyrelse: Elena Shchenkova (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2018-06-28 tilføjes Navne: KRAFTVAERK INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2018-06-27 fjernes Navne: KRAFTVAERK NEARSHORING ApS (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-06-28 tilføjes Vedtægter: 2018-06-28 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2018-04-16 fjernes Bestyrelse: Kasper Østergaard (næstformand) (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-15 tilføjes Reelle ejere: Jens Otto Hangaard Andersen (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2018-01-14 fjernes Reelle ejere: Jens Otto Hangaard Andersen (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2017-11-27 tilføjes Reelle ejere: Jens Otto Hangaard Andersen (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2017-11-26 fjernes Reelle ejere: Jens Otto Hangaard Andersen (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: otto@kraftvaerk.com (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2017-09-28 fjernes Kontaktoplysninger: info@kraftvaerk.com (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-29 tilføjes ObligatoriskEmail: otto@ottoa.dk (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2017-04-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-17 tilføjes Bestyrelse: Anders Johan Olsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2016-11-17 fjernes Bestyrelse: Sarah Mørch Svendsen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2016-11-17 tilføjes Vedtægter: 2016-11-17 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2016-05-20 tilføjes Vedtægter: 2016-05-20 (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2014-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 5., 2300 København S (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2014-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 19, 7., 2300 København S (offentliggjort 2014-10-13)
Den 2014-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve enhver form for IT-virksomhed, samt at eje andele i datterselskaber udøvende beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2014-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2014-09-18 tilføjes Vedtægter: 2014-09-18 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2014-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 19, 7., 2300 København S (offentliggjort 2014-10-13)
Den 2014-08-19 tilføjes Bestyrelse: Sarah Mørch Svendsen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2014-08-19 tilføjes Binavne: KRAFTVAERK SOURCING ApS, KRAFTVAERK OUTSOURCING ApS, KRAFTVAERK OFFSHORE ApS, KRAFTVAERK EAST ApS (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2014-08-19 tilføjes Direktion: Rostislav Semenov (direktion) (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2014-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2014-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-19 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2014-08-19 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2014-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2014-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2014-08-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kraftvaerk.com (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2014-08-19 tilføjes Legale ejere: KRAFTVAERK GROUP A/S (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2014-08-19 tilføjes Navne: KRAFTVAERK NEARSHORING ApS (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2014-08-19 tilføjes Reelle ejere: Jens Otto Hangaard Andersen (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2014-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2014-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2014-08-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2014-08-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2014-08-19 tilføjes Stiftere: KRAFTVAERK GROUP A/S (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2014-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2014-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-30)