Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrupvej 91, st., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnegårdsvej 12, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnegårdsvej 12, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnegårdsvej 12, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-09-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-09-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-09-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-09-12 tilføjes Vedtægter: 2016-09-12 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-09-12 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-09-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-01 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-01-01 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnegårdsvej 12, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2014-08-19 tilføjes Direktion: Tina Henriette Ravn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af tjenesteydelser, herunder kommunikations- og medievirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2014-08-20)
Den 2014-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Legale ejere: GURO ApS (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2014-08-19 tilføjes Navne: RAVNCPH ApS (offentliggjort 2014-08-19)
Den 2014-08-19 tilføjes Reelle ejere: Tina Henriette Ravn (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2014-08-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2014-08-19 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2014-08-19 tilføjes Stiftere: GURO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Vedtægter: 2014-08-19 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2014-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-08-19)
Den 2014-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)