Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skipperstræde 3, st. th., 6000 Kolding (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Buen 18, 1. tv., 6000 Kolding (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2014-11-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SHOPCONCEPT HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2019-08-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDSHOP DISPLAY A/S. (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buen 18, 1. tv., 6000 Kolding (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Violvej 11, 1. tv., 6000 Kolding (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: johnsvane40@gmail.com (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvej 11, 1. tv., 6000 Kolding (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2019-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakken 14, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-22 tilføjes Legale ejere: John Svane Hansen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-08-22 fjernes Legale ejere: Rikke Svane Hansen (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-22 tilføjes Reelle ejere: John Svane Hansen (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 14, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2014-08-12 tilføjes Direktion: John Svane Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-12 tilføjes Formål: Selskabets formål består i formueforvaltning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-08-18)
Den 2014-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-12 tilføjes Legale ejere: Rikke Svane Hansen (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2014-08-12 tilføjes Navne: SC 2014 ApS (offentliggjort 2014-08-18)
Den 2014-08-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-08-12 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-12 tilføjes Stiftere: Rikke Svane Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-12 tilføjes Vedtægter: 2014-08-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-08-18)
Den 2014-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)