Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Asger Anders Lund Hansen | 17.08.2014 | |
Bent Anders Lund Hansen | 17.08.2014 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Selfiecam ApS (CVR 39113104) | NORMAL | 25.09.2021 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Bent Anders Lund Hansen | 27.12.2015 | 27.09.2021 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Asger Anders Lund Hansen | 17.08.2014 | 01.11.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Bent Anders Lund Hansen | 17.08.2014 | 26.12.2015 | 50,00-66,66% | 50,00 % |