Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Byrgesen Hansen | 05.05.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Isak Jakob Samuelsson | 16.09.2016 | 05.05.2022 | direktør |
Gustav Robert Carlsson | 14.08.2014 | 16.09.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Byrgesen Hansen | 05.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tina Hansen | 05.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lildballe | 05.05.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annika Kristin Samuelsson Enderlein | 29.04.2022 | 05.05.2022 | næstformand |
Kristian Samuelsson | 16.09.2016 | 05.05.2022 | formand |
Benjamin Kevin Samuelsson | 16.09.2016 | 29.04.2022 | næstformand |
Isak Jakob Samuelsson | 14.08.2014 | 05.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Gustav Robert Carlsson | 14.08.2014 | 16.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Karl Christoffer Lorensson | 14.08.2014 | 16.09.2016 | formand |