Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANESIAN AUDIO ApS. (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-20 tilføjes Kontaktoplysninger: frank@demaso.dk (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2014-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Melbærvej 13, 6920 Videbæk (offentliggjort 2014-08-15)
Den 2014-08-15 tilføjes Direktion: Frank Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, samt eje anden anlægskapital. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Legale ejere: Frank Nielsen (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2014-08-15 tilføjes Navne: DEMASO HOLDING ApS (offentliggjort 2014-08-15)
Den 2014-08-15 tilføjes Reelle ejere: Frank Nielsen (offentliggjort 2017-10-08)
Den 2014-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Stiftere: Frank Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Vedtægter: 2014-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-08-15)
Den 2014-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)