Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Arthur Siggaard Rasmussen | 01.08.2014 | 20.09.2016 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kren Erik Nielsen | 01.08.2014 | 30.06.2015 | bestyrelse |
Peter Michael Albrechtslund | 01.08.2014 | 30.06.2015 | bestyrelse |
Ditte Kirstein Brammer | 01.08.2014 | 30.06.2015 | formand |
Jan Al-Erhayem | 01.08.2014 | 23.02.2015 | bestyrelse |