Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | ||||
Kapital | Formål | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2014-08-17 sletter virksomheden Ejerskaber: COPENCOIN HOLDINGS IVS. (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2019-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 28, 1459 København K (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-14 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-03-14 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-10-12 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-03-14 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-03-14 fjernes Kontaktoplysninger: info@copencoin.com (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-03-14 fjernes Legale ejere: COPENCOIN HOLDINGS IVS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-03-14 fjernes Navne: COPENCOIN IVS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-03-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-03-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-03-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-03-14 fjernes Stiftere: Daniel Paul Cappiello (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-03-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-02-22 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2017-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Daniel Paul Cappiello (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 28, 1459 København K (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nansensgade 92, 1. th., 1366 København K (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-10-12 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-11-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-11 tilføjes Direktion: Daniel Paul Cappiello (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-10-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@copencoin.com (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-09 fjernes Direktion: Daniel Paul Cappiello (adm. dir) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nansensgade 92, 1. th., 1366 København K (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Skindergade 34, st. 11., 1159 København K (offentliggjort 2016-06-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2014-08-22 tilføjes Legale ejere: COPENCOIN HOLDINGS IVS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2014-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 34, st. 11., 1159 København K (offentliggjort 2016-06-05)
Den 2014-08-14 tilføjes Direktion: Daniel Paul Cappiello (adm. dir) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2014-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe,sælge og eje kapitalandele. (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2014-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2014-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-14 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2014-08-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2014-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2014-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2014-08-14 tilføjes Navne: COPENCOIN IVS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2014-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2014-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2014-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2014-08-14 tilføjes Stiftere: Daniel Paul Cappiello (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2014-08-14 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2014-08-14 tilføjes Vedtægter: 2014-08-14 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2014-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2014-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-09)