Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Virksomhedsstatus | Legale ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@nclear.dk (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-05 fjernes Kontaktoplysninger: nebj@clearhaus.com (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-08-31 tilføjes Direktion: Claus Methmann Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-31 fjernes Direktion: Christian Høgstrup (direktør) (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2021-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-27 tilføjes Vedtægter: 2019-03-27 (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2017-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Levysgade 14, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 tilføjes Kontaktoplysninger: nebj@clearhaus.com (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2017-08-27 fjernes Kontaktoplysninger: bls@danskotc.dk (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-25 tilføjes Direktion: Christian Høgstrup (direktør) (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2017-08-25 fjernes Direktion: Jesper Bak (direktør) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Levysgade 14, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Levysgade 14, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Levysgade 14, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriområdet 107, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: bls@danskotc.dk (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2016-06-02 tilføjes Direktion: Jesper Bak (direktør) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2016-06-02 fjernes Direktion: Henrik Skov Kejser (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-09 tilføjes Legale ejere: Network Property A/S (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-08 fjernes Legale ejere: QUINT ApS (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2015-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2014-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriområdet 107, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2014-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2014-11-05)
Den 2014-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2014-11-05)
Den 2014-08-13 tilføjes Direktion: Henrik Skov Kejser (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i ejendomsprojekter (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-13 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-08-13 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2014-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-08-13 tilføjes Legale ejere: QUINT ApS (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2014-08-13 tilføjes Navne: INDUSTRIOMRÅDET 107, HOVEDGÅRD ApS (offentliggjort 2014-08-14)
Den 2014-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-08-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-08-13 tilføjes Stiftere: SCM FUND 1 ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-08-13 tilføjes Vedtægter: 2014-08-13 (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2014-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-08-14)
Den 2014-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-11)