Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr Jernløsevej 69, 4420 Regstrup (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-14 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-05-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-05-22 fjernes Legale ejere: Jan Lars Skyttefeldt (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-05-22 fjernes Navne: J.S. EJENDOMSSELSKAB AF 14.08.2014 ApS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-05-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-05-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-05-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-05-22 fjernes Stiftere: Jan Lars Skyttefeldt (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-05-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-05-08 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr Jernløsevej 69, 4420 Regstrup (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr Jernløsevej 69, 4420 Regstrup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2017-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-02-18)
Den 2016-09-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2016-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-02-18)
Den 2016-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Direktion: Jan Lars Skyttefeldt (direktion) (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Revisor: REVIDA REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr Jernløsevej 69, 4420 Regstrup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2014-08-14 tilføjes Direktion: Jan Lars Skyttefeldt (direktion) (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, eje, administrere og sælge fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2014-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2014-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-14 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2014-08-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2014-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2014-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2014-08-14 tilføjes Legale ejere: Jan Lars Skyttefeldt (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2014-08-14 tilføjes Navne: J.S. EJENDOMSSELSKAB AF 14.08.2014 ApS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2014-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2014-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2014-08-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2014-08-14 tilføjes Revisor: REVIDA REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-08-14 tilføjes Stiftere: Jan Lars Skyttefeldt (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2014-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-08-14 tilføjes Vedtægter: 2014-08-14 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2014-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2014-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-16)