Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2016-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-11 (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-09 fjernes Navne: KELAN HOLDING IVS (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-09 fjernes Stiftere: Klavs Eggert Lange (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2015-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2015-01-27 fjernes Direktion: Klavs Eggert Lange (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2015-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2014-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalager 12, 4690 Haslev (offentliggjort 2015-01-21)
Den 2014-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalager 12, 4690 Haslev (offentliggjort 2015-01-21)
Den 2014-08-11 tilføjes Direktion: Klavs Eggert Lange (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalande i datterselskaber. (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2014-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2014-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-11 (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2014-08-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2014-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2014-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2014-08-11 tilføjes Navne: KELAN HOLDING IVS (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2014-08-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2014-08-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2014-08-11 tilføjes Stiftere: Klavs Eggert Lange (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2014-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2014-08-11 tilføjes Vedtægter: 2014-08-11 (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2014-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2014-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: OPTIPOS ApS. (offentliggjort 2015-09-29)