Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Broe | 15.03.2019 | 25.01.2022 | direktør |
Jerome Alexandre Søe Rolland | 19.08.2015 | 11.01.2018 | direktør |
Annemette Markvad | 30.04.2015 | 23.03.2023 | direktør |
Søren Christensen | 30.04.2015 | 23.03.2023 | direktør |
Claus Wædeled | 21.08.2014 | 30.04.2015 | direktør |
Lars Bonderup Bjørn | 13.08.2014 | 30.04.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andreas Haugstrup Hommelhoff | 25.08.2021 | 23.03.2023 | formand |
Rina Bro Hansen | 24.04.2018 | 25.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jack Friis | 24.04.2018 | 25.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Schriver | 24.04.2018 | 27.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Hjalde Rud Markvad | 11.05.2015 | 23.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Lilholt | 11.05.2015 | 25.08.2021 | formand |
Andreas Haugstrup Hommelhoff | 11.05.2015 | 24.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Per Kirchner | 11.05.2015 | 23.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Steen Albrechtslund | 11.05.2015 | 23.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Annemette Markvad | 29.08.2014 | 23.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bonderup Bjørn | 29.08.2014 | 11.05.2015 | formand |
Michael Serup | 21.08.2014 | 11.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Rud Adamsen | 21.08.2014 | 11.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jan Bruun Jørgensen | 13.08.2014 | 21.08.2014 | bestyrelsesmedlem |