Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøssemagergade 73, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-08 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Legale ejere: Vibeke Buchwaldt (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Navne: BANG & BUCHWALDT IVS (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Stiftere: Vibeke Buchwaldt (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-01 fjernes Direktion: Vibeke Buchwaldt (adm. dir) (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-08-18 tilføjes Legale ejere: Vibeke Buchwaldt (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøssemagergade 73, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-08-08 tilføjes Direktion: Vibeke Buchwaldt (adm. dir) (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive arkitekt- og designvirksomhed, samt enhver anden aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-08 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-08-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-08-08 tilføjes Navne: BANG & BUCHWALDT IVS (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-08-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-08-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-08-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-08-08 tilføjes Stiftere: Vibeke Buchwaldt (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-08-08 tilføjes Vedtægter: 2014-08-08 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-11)