Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Brønderslevvej 92, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Direktion: Michael Bang Vestmark (direktion) (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-01 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Kontaktoplysninger: bang.vestmark@gmail.com (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Legale ejere: Michael Bang Invest ApS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Navne: BANGOGOLIVER ApS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Reelle ejere: Michael Bang Vestmark (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Stiftere: Michael Bang Invest ApS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brønderslevvej 92, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglsigvej 58, 9800 Hjørring (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-09-09 tilføjes Kontaktoplysninger: bang.vestmark@gmail.com (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-09-08 fjernes Kontaktoplysninger: bangogoliver@gmail.com (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-11 fjernes Direktion: Tobias Oliver Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2014-12-12 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2014-12-11 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2014-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglsigvej 58, 9800 Hjørring (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2014-08-01 tilføjes Direktion: Tobias Oliver Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2014-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering og handel mv. Herunder handel med biler (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2014-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2014-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-01 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2014-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2014-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2014-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2014-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bangogoliver@gmail.com (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2014-08-01 tilføjes Legale ejere: Michael Bang Invest ApS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2014-08-01 tilføjes Navne: BANGOGOLIVER ApS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2014-08-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Bang Vestmark (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2014-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2014-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2014-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2014-08-01 tilføjes Stiftere: Michael Bang Invest ApS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2014-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2014-08-01 tilføjes Vedtægter: 2014-08-01 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2014-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2014-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-30)