Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lægårddalen 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-07 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 fjernes Hovedbranche: Prepress- og premedia-arbejde (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 fjernes Navne: DANSK VISUEL KOMMUNIKATION IVS (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 fjernes Stiftere: Mikkel Hyldahl Lauridsen, Kasper Brunsborg Lauritsen, Jacob Vedsø (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 fjernes Bestyrelse: Mikkel Hyldahl Lauridsen (formand) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 fjernes Direktion: Victor Tambo Madsin Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lægårddalen 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 3, st., 7500 Holstebro (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 3, st., 7500 Holstebro (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 18, 1., 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-27 tilføjes Direktion: Victor Tambo Madsin Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2015-10-27 fjernes Direktion: Jacob Vedsø (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 fjernes Direktion: Mikkel Hyldahl Lauridsen (underdirektør) (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2014-11-11 tilføjes Bestyrelse: Victor Tambo Madsin Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2014-11-11 tilføjes Direktion: Mikkel Hyldahl Lauridsen (underdirektør) (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2014-09-23 fjernes Bestyrelse: Kasper Brunsborg Lauritsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 18, 1., 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2014-08-07 tilføjes Bestyrelse: Kasper Brunsborg Lauritsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med formidling af kontakt vedrørende konkrete opgaver mellem erhvervsvirksomheder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2014-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2014-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-07 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2014-08-07 tilføjes Hovedbranche: Prepress- og premedia-arbejde (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2014-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 300,00 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2014-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2014-08-07 tilføjes Navne: DANSK VISUEL KOMMUNIKATION IVS (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2014-08-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2014-08-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2014-08-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2014-08-07 tilføjes Stiftere: Mikkel Hyldahl Lauridsen, Kasper Brunsborg Lauritsen, Jacob Vedsø (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2014-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2014-08-07 tilføjes Vedtægter: 2014-08-07 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2014-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2014-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-23)