Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Højmosen 52, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-04-30 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-24 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-11 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-11 fjernes Kontaktoplysninger: post@ljjensen.dk (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-11 fjernes Legale ejere: TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET J.B. JENSEN ApS, TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET MINORS TANDKLINIK ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: TANDLÆGERNE I ISHØJ ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-11 fjernes Reelle ejere: Steen Minor Møller, Jørgen Birger Jensen (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-11 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-11 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-11 fjernes Stiftere: TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET MINORS TANDKLINIK ApS, TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET J.B. JENSEN ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Højmosen 52, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2019-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ishøj Store Torv 29, 2., 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-02-28 tilføjes Kontaktoplysninger: post@ljjensen.dk (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2019-02-27 fjernes Kontaktoplysninger: ishoej@dentist.dk (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ishøj Store Torv 29, 2., 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ishøj Store Torv 29, 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-08-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2018-08-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-08-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2018-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-08-24 fjernes Direktion: Steen Minor Møller (direktion) (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-08-24 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-08-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-26 tilføjes Kontaktoplysninger: ishoej@dentist.dk (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2017-06-25 fjernes Kontaktoplysninger: tand@ishoejby.dk (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2014-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-08-13)
Den 2014-07-25 tilføjes Kontaktoplysninger: tand@ishoejby.dk (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2014-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ishøj Store Torv 29, 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2014-07-24 tilføjes Direktion: Steen Minor Møller (direktion) (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2014-07-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2014-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-04-30 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2014-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-24 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2014-07-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-08-13)
Den 2014-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2014-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2014-07-24 tilføjes Legale ejere: TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET J.B. JENSEN ApS, TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET MINORS TANDKLINIK ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2014-07-24 tilføjes Navne: TANDLÆGERNE I ISHØJ ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2014-07-24 tilføjes Reelle ejere: Steen Minor Møller, Jørgen Birger Jensen (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2014-07-24 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2014-07-24 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2014-07-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2014-07-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2014-07-24 tilføjes Stiftere: TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET MINORS TANDKLINIK ApS, TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET J.B. JENSEN ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2014-07-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2014-07-24 tilføjes Vedtægter: 2014-07-24 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2014-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2014-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-07)