Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-08-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK RENDEJERN ApS. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2019-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rebslagervej 4, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Blommehaven 53, 4390 Vipperød (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2018-09-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2015-09-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2015-09-21 fjernes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2014-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blommehaven 53, 4390 Vipperød (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2014-08-06 tilføjes Direktion: René Munksgaard Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber, samt øvrige investeringer i værdipa-pirer og lignende. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-08-07)
Den 2014-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 tilføjes Legale ejere: René Munksgaard Andersen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-06 tilføjes Navne: J. BERG HOLDING ApS (offentliggjort 2014-08-07)
Den 2014-08-06 tilføjes Reelle ejere: René Munksgaard Andersen (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2014-08-06 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2014-08-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2014-08-06 tilføjes Stiftere: René Munksgaard Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 tilføjes Vedtægter: 2014-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-08-07)
Den 2014-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)