Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Sten Rasmussen | 31.01.2023 | 23.06.2023 | direktør |
Jes Gravgaard Jensen | 31.01.2023 | 22.06.2023 | adm. dir |
Michael Christian Karl Oesterle | 10.08.2022 | 23.06.2023 | direktør |
Troels Nedergaard Nielsen | 01.04.2021 | 13.01.2022 | direktør |
Jørgen Ohrt | 09.04.2018 | 25.08.2022 | direktør |
Rene Hansen | 09.04.2018 | 04.08.2022 | direktør |
Henrik Simonsen | 05.05.2015 | 31.01.2023 | direktør |
Søren Sten Rasmussen | 05.05.2015 | 30.01.2023 | adm. dir |
Henrik Schønfeldt | 01.12.2014 | 09.04.2018 | direktør |
Henrik Simonsen | 01.12.2014 | 04.05.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jes Gravgaard Jensen | 31.01.2023 | 22.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Skov Eskildsen | 30.01.2023 | 29.06.2023 | formand |
Jørn Bjarne Jensen | 12.12.2022 | 23.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jes Gravgaard Jensen | 12.12.2022 | 30.01.2023 | næstformand |
Dirk Hämling | 28.11.2022 | 12.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jes Gravgaard Jensen | 28.11.2022 | 11.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rene Hansen | 04.08.2022 | 23.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Bjarne Jensen | 10.05.2016 | 11.12.2022 | næstformand |
Kenneth Skov Eskildsen | 19.11.2015 | 29.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ole Ejner Viggo Andersen | 25.06.2015 | 30.01.2023 | formand |
Jørn Bjarne Jensen | 16.03.2015 | 09.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Martin Lavesen | 06.08.2014 | 15.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ole Ejner Viggo Andersen | 06.08.2014 | 24.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Simonsen | 06.08.2014 | 16.03.2015 | bestyrelsesmedlem |