Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-12)
Den 2020-12-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-12)
Den 2014-08-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: QUICKIMPORT ApS. (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2014-08-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Autodo ApS. (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2014-08-04 sletter virksomheden Ejerskaber: QUICK BILSYN ApS. (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2015-01-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Autodo ApS. (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-08-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Dingeo.dk ApS. (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Dingeo.dk ApS. (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2016-08-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: hejskat.dk ApS. (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2018-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Dingeo.dk ApS. (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-16 tilføjes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-11-16 fjernes Revisor: REGNAR STAUGAARD (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edithsvej 18, 2600 Glostrup (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 11, 1304 København K (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-23 tilføjes Kontaktoplysninger: jela02af@gmail.com (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-23 tilføjes Vedtægter: 2016-06-23 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 11, 1304 København K (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-08-04 tilføjes Direktion: Jens Peter Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-12)
Den 2014-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Legale ejere: Jens Peter Larsen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2014-08-04 tilføjes Navne: JP LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2014-10-27)
Den 2014-08-04 tilføjes Reelle ejere: Jens Peter Larsen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2014-08-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-08-04 tilføjes Revisor: REGNAR STAUGAARD (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2014-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 medlem af selskabets ledelse. (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-08-04 tilføjes Vedtægter: 2014-08-04 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-27)
Den 2014-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)