Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lupinvej 1, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lupinvej 1, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Hobro IK A/S. (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-08-04 sletter virksomheden Ejerskaber: PAJO BOLTE A/S. (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2014-09-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INVESTERINGSSELSKABET AF 1. MAJ 1992 A/S. (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2020-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PAL Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2021-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET FALSTERSGADE 19, ÅRHUS A/S. (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2022-08-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-07-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lupinvej 1, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-08-04 tilføjes Direktion: Poul Anker Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-10-20)
Den 2014-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Legale ejere: Poul Anker Johansen (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-08-04 tilføjes Navne: PAJ HOLDING ApS (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2014-08-04 tilføjes Reelle ejere: Poul Anker Johansen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2014-08-04 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-08-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Vedtægter: 2014-08-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2014-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)