Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andreas David Anderskou | 03.03.2022 | 19.08.2024 | direktør |
Johanne Bruun Rasmussen | 12.06.2014 | 19.08.2024 | direktør |
Jeppe Aaen | 12.06.2014 | 19.08.2024 | direktør |
Anders Sønderby Jessen | 12.06.2014 | 19.08.2024 | direktør |
Jakob Kahlen | 12.06.2014 | 30.10.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Sønderby Jessen | 03.03.2022 | 19.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Francois Louis Schmid | 03.03.2022 | 19.08.2024 | formand |