Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Formål | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Direktion: Sten Thomas Hofvenstam (direktør) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-03-31 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-05 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Legale ejere: Triton Advisers (Sweden) AB (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Navne: TRITON ADVISERS (DENMARK) ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Stiftere: Christian Peter Søberg Jarnov (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-09-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2018-08-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Vedtægter: 2018-08-31 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2018-08-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-27 tilføjes Direktion: Ulrich Witt (direktør) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2017-10-27 fjernes Direktion: Christian Peter Søberg Jarnov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at yde konsulentbistand som relaterer sig til investeringsrådgivningsydelser og levering af andre ydelser i forbindelse hermed, inden for forskelligartede forretningsområder, samt anden virksomhed der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-28 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2016-10-27 fjernes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-28 tilføjes Vedtægter: 2016-10-28 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-17 tilføjes Vedtægter: 2015-08-17 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2015-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-08 tilføjes Direktion: Sten Thomas Hofvenstam (direktør) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2014-12-08 fjernes Direktion: Carl Magnus Lindquist (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 71, 1., 1260 København K (offentliggjort 2014-11-06)
Den 2014-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 71, 1., 1260 København K (offentliggjort 2014-11-06)
Den 2014-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2014-10-07)
Den 2014-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2014-10-07)
Den 2014-08-05 tilføjes Direktion: Carl Magnus Lindquist (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed, som relaterer sig til investeringsrådgivningsydelser og anden service i forbindelse hermed, inden for forskelligartede forretningsområder, samt anden virksomhed der står i forbindelse hertil. (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2014-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-03-31 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2014-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-05 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2014-08-05 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2014-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2014-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2014-08-05 tilføjes Legale ejere: Triton Advisers (Sweden) AB (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2014-08-05 tilføjes Navne: TRITON ADVISERS (DENMARK) ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2014-08-05 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2014-08-05 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2014-08-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2014-08-05 tilføjes Stiftere: Christian Peter Søberg Jarnov (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2014-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2014-08-05 tilføjes Vedtægter: 2014-08-05 (offentliggjort 2015-08-18)
Den 2014-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2014-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-01)