Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Klokkehøj 21, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Direktion: Johannes Højrup Primdahl (direktion) (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-25 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Hovedbranche: Avl af får og geder (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Kontaktoplysninger: per_hedegaard@hotmail.com (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Legale ejere: Johannes Højrup Primdahl, Søren Ove Hedegaard Nielsen, Per Hedegaard Nielsen (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Navne: OVIS IVS (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Stiftere: Søren Ove Hedegaard Nielsen, Per Hedegaard Nielsen, Johannes Højrup Primdahl (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-01-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-21 tilføjes Kontaktoplysninger: per_hedegaard@hotmail.com (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med produktion, og salg af lammekød samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 48.000,00 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-10-01 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-10-01 tilføjes Vedtægter: 2014-10-01 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-08-27 tilføjes Legale ejere: Per Hedegaard Nielsen (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-07-27 tilføjes Legale ejere: Johannes Højrup Primdahl, Søren Ove Hedegaard Nielsen (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-07-26 tilføjes Hovedbranche: Avl af får og geder (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-07-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2014-07-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2014-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klokkehøj 21, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-07-25 tilføjes Direktion: Johannes Højrup Primdahl (direktion) (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-25 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 24.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-25 tilføjes Navne: OVIS IVS (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-07-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-07-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-07-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-07-25 tilføjes Stiftere: Søren Ove Hedegaard Nielsen, Per Hedegaard Nielsen, Johannes Højrup Primdahl (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-07-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-16)