Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Georgios Papageorgiou | 01.07.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frederik Spang Thomsen | 10.05.2018 | 01.07.2021 | adm. dir |
Jimmy Poulsen | 10.05.2018 | 24.08.2020 | direktør |
Emil Stenderup Bækdahl | 19.09.2016 | 01.07.2021 | direktør |
Frederik Spang Thomsen | 26.07.2014 | 09.05.2018 | direktion |