Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsøvej 92, 8882 Fårvang (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-30 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Legale ejere: Elzbieta Opolska (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Navne: EO&JB BYG IVS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Reelle ejere: Elzbieta Opolska (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Stiftere: EO&JB HOLDING IVS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsøvej 92, 8882 Fårvang (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsøvej 92, 8882 Fårvang (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2023-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsøvej 92, 8882 Fårvang (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2023-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsøvej 92, 8882 Fårvang (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2021-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2021-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-24 Statstidende Dekret
Den 2021-01-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2020-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Direktion: Elzbieta Opolska (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsøvej 92, 8882 Fårvang (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2020-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsøvej 92, 8882 Fårvang (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Elzbieta Opolska (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2018-01-01 fjernes Legale ejere: EO&JB HOLDING IVS (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Elzbieta Opolska (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre opgaver i forbindelse med nybyggeri og omforandringer, samt importere og sælge byggematerialer. (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2014-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2014-11-10 tilføjes Vedtægter: 2014-11-10 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2014-11-10 fjernes Revisor: STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsøvej 92, 8882 Fårvang (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2014-07-30 tilføjes Direktion: Elzbieta Opolska (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2014-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-30 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2014-07-30 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2014-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2014-07-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2014-07-30 tilføjes Legale ejere: EO&JB HOLDING IVS (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2014-07-30 tilføjes Navne: EO&JB BYG IVS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2014-07-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2014-07-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2014-07-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2014-07-30 tilføjes Revisor: STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-30 tilføjes Stiftere: EO&JB HOLDING IVS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2014-07-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2014-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)