Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KREDITMATCH HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglevangsvej 6, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-09 fjernes Direktion: Lone Vallentin-Hansen (direktion) (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-14 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-09 fjernes Legale ejere: Andreas Steen Vallentin-Hansen (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-09 fjernes Navne: VENTURE VALLEY HOLDING IVS (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-09 fjernes Reelle ejere: Andreas Steen Vallentin-Hansen (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-09 fjernes Stiftere: Andreas Steen Vallentin-Hansen (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-04 tilføjes Reelle ejere: Andreas Steen Vallentin-Hansen (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2017-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglevangsvej 6, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2017-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 40, 3. th., 1051 København K (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-13 tilføjes Legale ejere: Andreas Steen Vallentin-Hansen (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2015-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 40, 3. th., 1051 København K (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2015-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 31, 5. mf., 1051 København K (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2014-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 31, 5. mf., 1051 København K (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2014-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 31, 5. tv., 1051 København K (offentliggjort 2014-09-26)
Den 2014-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 31, 5. tv., 1051 København K (offentliggjort 2014-09-26)
Den 2014-07-14 tilføjes Direktion: Lone Vallentin-Hansen (direktion) (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2014-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber og i forbindelse herved stående virksomhed. (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2014-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2014-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-14 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2014-07-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2014-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2014-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2014-07-14 tilføjes Navne: VENTURE VALLEY HOLDING IVS (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2014-07-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2014-07-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2014-07-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2014-07-14 tilføjes Stiftere: Andreas Steen Vallentin-Hansen (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2014-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2014-07-14 tilføjes Vedtægter: 2014-07-14 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2014-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2014-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-27)