Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Jonas Røn Mogensen | 28.07.2014 | |
NO MONKEYS ApS (CVR 30699386) | NORMAL | 28.07.2014 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Mågen Holding ApS (CVR 43814524) | NORMAL | 27.01.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jonas Røn Mogensen | 16.09.2020 | 27.01.2023 | 100,00% | 100,00 % |
NO MONKEYS ApS (CVR 30699386) | 28.07.2014 | 16.09.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jonas Røn Mogensen | 28.07.2014 | 15.09.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |