Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Navne | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Revisor | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerichsgade 14, 2., 1611 København V (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 1123 København K (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2017-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: OKFPFA Senior K/S. (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-21 tilføjes Direktion: Martin Vang Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-21 fjernes Direktion: Michael Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er - efter samme regler, som til enhver tid gælder for Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) - (i) at være komplementarselskab i selskabsenheder helejet af ATP samt virksomhed, der står i forbindelse hermed, og (ii) at fungere som holdingselskab i investeringer samt virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-02 tilføjes Vedtægter: 2017-05-02 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2017-02-01 tilføjes Vedtægter: 2017-02-01 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-12 tilføjes Direktion: Michael Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-01-12 fjernes Direktion: Christian Michael Peter Hartmann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er - efter samme regler, som til enhver tid gælder for Arbejdsmarkedets Tillægspension - (i) at være komplementar i Ejendomsselskabet Borups Allé P/S samt virksomhed, der står i forbindelse hermed, og (ii) at fungere som holdingselskab i investeringer samt virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-12 tilføjes Navne: ATP Ejendomme GP I ApS (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 fjernes Navne: BORUPS ALLÉ GP ApS (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-12 tilføjes Vedtægter: 2017-01-12 (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2016-02-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 1123 København K (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2014-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2014-09-30 tilføjes Direktion: Christian Michael Peter Hartmann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 fjernes Direktion: Carsten Brendstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Ejendomsselskabet Borups Alle P/S samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2014-09-30 tilføjes Legale ejere: Arbejdsmarkedets Tillægspension (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-09-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Vedtægter: 2014-09-30 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2014-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2014-07-24 tilføjes Direktion: Carsten Brendstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2014-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2014-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-24 tilføjes Navne: BORUPS ALLÉ GP ApS (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2014-07-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-07-24 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-24 tilføjes Stiftere: CJ EJENDOMMEN FUGLEBAKKEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-31)
Den 2014-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)