Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hjemmeside | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Revisor | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Direktion | Legale ejere | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 25, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 25, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-28 tilføjes Hjemmeside: www.vfc-ejendomme.dk (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 25, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 25, 8722 Hedensted (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-01-23 tilføjes Vedtægter: 2023-01-23 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-19 tilføjes Reelle ejere: Vagn Clausen, Rasmus Winther Clausen (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-03-18 fjernes Reelle ejere: Vagn Clausen (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2019-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 25, 8722 Hedensted (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2019-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 25, 8722 Hedensted (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2018-06-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 25, 8722 Hedensted (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2016-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vissingsgade 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-03-02 tilføjes Kontaktoplysninger: gec@vfc-ejendomme.dk (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-01-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2016-01-05 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2016-01-05 tilføjes Vedtægter: 2016-01-05 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2015-12-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-03-31 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-12-01 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-11-30 tilføjes Direktion: Vagn Clausen (direktør) (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-11-30 fjernes Direktion: Peter Guldberg Vase (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Legale ejere: VHF HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-11-29 fjernes Legale ejere: Vase, Norup & Grünberger A/S, KELD NORUP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Reelle ejere: Vagn Clausen (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2015-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Vedtægter: 2015-11-30 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-11-30 fjernes Bestyrelse: Jesper Norup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2014-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2014-10-10 tilføjes Vedtægter: 2014-10-10 (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2014-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vissingsgade 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2014-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Bølgen 19, 1. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2014-07-31)
Den 2014-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bølgen 19, 1. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2014-07-31)
Den 2014-07-28 tilføjes Bestyrelse: Jesper Norup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-28 tilføjes Direktion: Peter Guldberg Vase (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-11-30 (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2014-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-28 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2014-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-28 tilføjes Legale ejere: Vase, Norup & Grünberger A/S, KELD NORUP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2014-07-28 tilføjes Navne: VIADUKTVEJ ApS (offentliggjort 2014-07-28)
Den 2014-07-28 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2014-07-28 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2014-07-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-07-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2014-07-28 tilføjes Stiftere: Vase, Norup & Grünberger A/S, KELD NORUP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-28)
Den 2014-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)