Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Christopher Boecks Alle 106, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 fjernes Direktion: Anita Hou Kirkeby (direktion) (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-24 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 fjernes Kontaktoplysninger: tkirkeby97@outlook.dk (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 fjernes Legale ejere: KIRKEBY HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 fjernes Navne: KIRKEBY INVEST ApS (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 fjernes Reelle ejere: Anita Hou Kirkeby, Jesper Kirkeby (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 fjernes Stiftere: KIRKEBY HOLDING 2014 ApS, JJ HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2018-11-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 tilføjes Vedtægter: 2018-11-20 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2018-11-20 fjernes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-23 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2018-10-22 fjernes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christopher Boecks Alle 106, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2018-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Bindeledet 16, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2018-10-18 tilføjes Kontaktoplysninger: tkirkeby97@outlook.dk (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2018-10-17 fjernes Kontaktoplysninger: joergen.helle@oncable.dk (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-18 tilføjes Navne: KIRKEBY INVEST ApS (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2018-10-17 fjernes Navne: BAGSVÆRD SLAGTEREN ApS (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-18 tilføjes Vedtægter: 2018-10-18 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-01-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-30 fjernes Direktion: Jørgen Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2014-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bindeledet 16, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2014-07-24 tilføjes Direktion: Jørgen Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2014-07-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive slagterforretning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2014-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2014-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-24 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2014-07-24 tilføjes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2014-07-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2014-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2014-07-24 tilføjes Kontaktoplysninger: joergen.helle@oncable.dk (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2014-07-24 tilføjes Legale ejere: KIRKEBY HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2014-07-24 tilføjes Navne: BAGSVÆRD SLAGTEREN ApS (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2014-07-24 tilføjes Reelle ejere: Anita Hou Kirkeby, Jesper Kirkeby (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2014-07-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2014-07-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2014-07-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2014-07-24 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2014-07-24 tilføjes Stiftere: KIRKEBY HOLDING 2014 ApS, JJ HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2014-07-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2014-07-24 tilføjes Vedtægter: 2014-07-24 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2014-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2014-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-29)