Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Christopher Boecks Alle 106, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 fjernes Direktion: Jesper Kirkeby (direktør) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-17 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 fjernes Kontaktoplysninger: sk8-chrille@hotmail.com (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 fjernes Legale ejere: Anita Hou Kirkeby, Jesper Kirkeby (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 fjernes Navne: KIRKEBY HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 fjernes Reelle ejere: Anita Hou Kirkeby, Jesper Kirkeby (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 fjernes Stiftere: Jesper Kirkeby, Anita Hou Kirkeby (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2014-07-24 sletter virksomheden Ejerskaber: KIRKEBY INVEST ApS. (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2018-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: ENGROSDELIKATESSEN ApS. (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2021-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-02-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-02-07 tilføjes Vedtægter: 2017-02-07 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-02-07 fjernes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-02-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2014-07-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-24)
Den 2014-07-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-24)
Den 2014-07-18 tilføjes Direktion: Jesper Kirkeby (direktør) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2014-07-18 tilføjes Kontaktoplysninger: sk8-chrille@hotmail.com (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2014-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christopher Boecks Alle 106, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2014-07-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab ved ejerskab af underliggende driftsselskaber samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2014-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2014-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-17 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2014-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2014-07-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2014-07-17 tilføjes Legale ejere: Anita Hou Kirkeby, Jesper Kirkeby (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2014-07-17 tilføjes Navne: KIRKEBY HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2014-07-17 tilføjes Reelle ejere: Anita Hou Kirkeby, Jesper Kirkeby (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2014-07-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2014-07-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2014-07-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2014-07-17 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2014-07-17 tilføjes Stiftere: Jesper Kirkeby, Anita Hou Kirkeby (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2014-07-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2014-07-17 tilføjes Vedtægter: 2014-07-17 (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2014-07-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2014-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-08)