Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Formål | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Reelle ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-31 tilføjes Navne: HASANPOUR ApS (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 fjernes Navne: HASANPOUR IVS (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-31 tilføjes Vedtægter: 2021-08-31 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-03-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-01-01 tilføjes Vedtægter: 2021-01-01 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensvej 15, 2. th., 1871 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2020-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestemøllestræde 3, 3., 1464 København K (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2020-05-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-17 tilføjes Bibranche: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-17 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 tilføjes Reelle ejere: Sam Hasanpour (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-04-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-11-25 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2014-11-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-18)
Den 2014-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestemøllestræde 3, 3., 1464 København K (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2014-07-21 tilføjes Direktion: Sam Hasanpour (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udfører konsulentarbejde med IT i højsædet. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2014-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-18)
Den 2014-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2014-07-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-21 tilføjes Legale ejere: Sam Hasanpour (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2014-07-21 tilføjes Navne: HASANPOUR IVS (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2014-07-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-21 tilføjes Stiftere: Sam Hasanpour (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-21 tilføjes Vedtægter: 2014-07-21 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2014-07-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2014-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)